Les membres du Comité national
d'évaluation
Le CNÉ réuni en séance plénière le 1er juin 2006 a élu trois vice-présidents :
- Monsieur Michel HOFFERT, Premier vice-président et
- Madame Jeanne SEYVET et Monsieur Michel PEREYRE, Vice-présidents.
Les CV des membres : cliquez ici
Les personnalités suivantes ont été nommées
par décret en date du 16 mars 2006 (Journal officiel
du 17 mars 2006) :
- au titre des membres représentants de la communauté scientifique
:
M. Alain NICOLAS , professeur des universités à lUniversité de Nancy 1 - Henri Poincaré
M. Michel PEREYRE , professeur émérite à l'Université Bordeaux
I
Mme Zlatka GUENTCHEVA-DESCLES , professeure des universités à l'Université Paris VII - Denis Diderot
Mme Graciela SCHNEIER-MADANES, professeure des universités à lUniversité Paris III -Sorbonne
nouvelle
M. Michel HOFFERT, professeur des universités à lUniversité Strasbourg I - Louis Pasteur
- au titre des personnalités qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche :
M. Hubert BOUCHET, secrétaire général de l'union des cadres et ingénieurs Force ouvrière
M. Alain SAUBERT, président de l'Union départementale CFE-CGC des Alpes-Maritimes
M. Christian DELLACHERIE, conseiller du secrétaire général de la Confédération général du travail (CGT)
M. René-Paul MARTIN
- au titre du Conseil d'État :
M. Pierre ZEMOR , conseiller d'État
- au titre de la Cour des comptes :
Mme Jeanne SEYVET , conseillere maître à la Cour des comptes
Les personnalités suivantes nommées
par décret en date du 22 août 2003 (Journal officiel
du 24 août 2003) completent la composition du Comité national d'évaluation.
- au titre de la Conférence des présidents d'université
:
M. Michel AVEROUS, ancien président de l'Université
Montpellier II - sciences et techniques du Languedoc
M. Bernard DIZAMBOURG, ancien président de l'Université
Paris Val-de-Marne - Paris XII
M. Jean-Yves MÉRINDOL, ancien président de
l'Université Louis Pasteur - Strasbourg I
- au titre de la Conférence des directeurs d'écoles
et de formations d'ingénieurs :
M. Léo VINCENT, professeur des universités,
directeur-adjoint de l'École centrale de Lyon
- au titre des directeurs d'Institut universitaire de formation
des maîtres :
M. Bernard JANNOT, ancien directeur de l'Institut universitaire
de formation des maîtres de Bourgogne
- au titre des personnalités étrangères
:
M. Paolo BLASI, italien, ancien recteur de l'Université
de Florence
M. Josep BRICALL, espagnol, ancien recteur de l'Université de Barcelone
Mme Françoise THYS-CLÉMENT, belge, ancienne
rectrice de l'Université libre de Bruxelles
- au titre des membres représentatifs de la communauté
scientifique :
M. Georges BOULON, professeur à l'Université
Claude Bernard - Lyon I nommé en remplacement de M. Bernard
CARRIÈRE
|